56-2.9×9的简便运算怎么做?

问题描述:

请快一点

五年级 1个回答 分类:数学 2018-09-14

问题解答:

我来补答

56-2.9×9

=56-(2.9x10-2.9)

=56-29+2.9

=56-30+1+2.9

=29.9

剩余:2000

相关作业

[ 数学 ] 56*51+56*48+56用简便运算怎么做

56×51+56×48+56=56×(51+48+1)=56×100=5600

2014-10-10 | 1

[ 数学 ] 56*78,21*47怎样简便运算

56x78=(50+6)x(80-2)=4000-100+480-12=436821x47=(20+1)x(50-3)=1000-60+50-3=987

2014-12-07 | 1

[ 数学 ] 24.56-3.99怎样简便运算

24.56-3.99=(25-0.44)-(4-0.01)=21-0.44+0.01=20.57

2014-11-15 | 1

[ 数学 ] (1+78+93)×(78+93+56)-(1+78+93+56)×(78+93)简便运算怎么做

(1+78+93)×(78+93+56)-(1+78+93+56)×(78+93)=(1+78+93)×(78+93)+(1+78+93)×56-(1+78+93)×(78+93)-56×(78+93)=(1+78+93)×56-56×(78+93)=56×(1+78+93-78-93)=56×1=56

2014-10-29 | 1

[ 数学 ] 1-2+3-4+5-6+7-8+9-10.+199的简便运算

1-2+3-4+5-6+7-8+9-10.+199=(1-2)+(3-4)+...+(197-198)+199=(198/2)*(-1)+199=-99+199=100

2014-11-29 | 1

[ 数学 ] 5.56乘以4减去4.56除以0.25怎么简便运算

5.56乘以4减去4.56除以0.25=5.56x4-4.56x4=(5.56-4.56)x4=1x4=4

2014-09-26 | 1

[ 数学 ] 3.8×4.56+3.83×5.44怎样简便运算?

3.8 X 4.56 + 3.83 X 5.44= 3.8 X 4.56 + (3.8 + 0.03) X 5.44= 3.8 X 4.56 + 3.8 X 5.44 + 0.03 X 5.44= 3.8 X (4.56 + 5.44) + 0.3 X 0.544= 3.8 X 10 + 0.1632= 38.1632

2014-10-17 | 1

[ 数学 ] 56乘59减51简便运算

56×59-51【此题没有简便方法可想】=3304-51=3253 再问: 这题没简便?

2014-11-28 | 1

[ 数学 ] 56*45+54*65的简便运算

56*45+54*65=(55+1)*45+(55-1)*65=55*(45+65)+45-65=55*110-20=55*(100+10)-20=5500+550-20=6030

2014-11-29 | 1

[ 数学 ] (76^2) -(24^2)+(68^2) -(32^2)+(56^2) -(44^2) 如何简便运算

(76^2) -(24^2)+(68^2) -(32^2)+(56^2) -(44^2)=(76+24)(76-24)+(68+32)(68-32)+(56+44)(56-44)=100*52+100*36+100*12=100*(52+36+12)=100*100=10000

2014-11-24 | 1

[ 数学 ] 1/2+1/6+1/12+1/20+1/30+1/42+1/56+1/72+1/90简便运算怎么做

原式=1/2+(1/2-1/3)+(1/3-1/4)+.+(1/8-1/9)+(1/9-1/10)=1/2+1/2-1/10=9/10把括号去掉,你就会发现前一项的后一部分和后一项的前一部分消掉,最后就只有:1/2+1/2-1/10=9/10 再问: 为什麽要带括号

2014-12-16 | 1

[ 数学 ] 1-2+3-4+5-6+7-8+9-10+11这道题用简便运算怎么做,

1-2+3-4+5-6+7-8+9-10+11=(1+11)-(2+10)+(3+9)-(4+8)+(5+7)-6=12-12+12-12+12-6=12-6=6

2014-10-09 | 1

[ 数学 ] 1+1+2+4+7+11+16+22+29+37+46+56+67+79+92的简便运算

1+1+2+4+7+11+16+22+29+37+46+56+67+79+92=(1+7+92)+(1+4+16+79)+(11+22+67)+(46+56+2)+(29+37)=100+100+100+104+66=470.

2014-11-11 | 1

[ 数学 ] 52.44*79.45+159*47.56+79.55*52.44 简便运算

52.44*79.45+159*47.56+79.55*52.44 =52.44x(79.45+79.55)+159x47.56=52.44x159+159x47.56=(52.44+47.56)x159=100x159=15900

2014-10-25 | 1

[ 数学 ] 4.7*3.56+2.5*3.56+6.44*7.2(简便运算)

4.7*3.56+2.5*3.56+6.44*7.2=(4.7+2.5)*3.56+6.44*7.2=7.2*3.56+6.44*7.2=7.2*(3.56+6.44)=7.2*10=72

2014-10-12 | 1

[ 数学 ] 4.56+4.65-5.38怎么简便运算?

以下是思路和解答,欢迎追问~这个没有唯一的方法,因为只要把5.38分成两个数,而分别被4.56和4.65减得时候不需要借位就很简便了方法一:原式=4.56+4.65-(2.24+3.14)=4.56-2.24+4.65-3.14=2.32+1.51=3.83方法二:原式=4.56+4.65-(3.05+2.33)=4.

2014-12-02 | 1

[ 数学 ] 25分之1311×79.45+159×47.56+20分之1591×52.44的简便运算怎么做?

25分之1311=52.44 20分之1591=79.5525分之1311×79.45+159×47.56+20分之1591×52.44=52.44×79.45+159×47.56+52.44×79.55=52.44×(79.45+79.55)+159×47.56=52.44×159+159×47.56=159×(52

2014-12-15 | 1

[ 数学 ] 42.5-(6.5+1.13)的简便运算急

42.5-6.5-1.13=36-1.13=34.87 再问: 会不会这道题没有简便?

2014-11-06 | 1

[ 数学 ] 1+2-3+4+5-6+7+8-9+…+118+119-120 简便运算

三个数一段原式= (1+2-3)+(4+5-6)+(7+8-9)+……+(118+119-120)= 0 + 3 + 6 + …… + 117= (0+117)*(120/3) / 2= 2340

2014-11-28 | 1

[ 数学 ] 56乘以99加56的简便运算怎么做谢谢了,

56x(99+1) =56x100 =5600

2014-12-12 | 1